渤海人壽官方于2017年5月31日更新了董事會(huì)情況。公司董事會(huì)現(xiàn)有董事5位(其中獨(dú)立董事2位)、擬任董事3位、擬任獨(dú)立董事1位。
而根據(jù)華安財(cái)險(xiǎn)5月10日的公告,李光榮、李曉等15人成為公司第八屆董事會(huì)成員。
保監(jiān)會(huì)通過后,保險(xiǎn)業(yè)老將聞安民同時(shí)缺席渤海人壽及華安財(cái)險(xiǎn)的董事會(huì)。
渤海人壽董事長(zhǎng)及總經(jīng)理再度變更
自2014年12月獲批開業(yè),成立時(shí)8億元注冊(cè)資金,歷經(jīng)了2015年10月獲保監(jiān)會(huì)批復(fù)增資至58億元,在2016年11月渤海人壽注冊(cè)資本增至130億元后,其股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,董事長(zhǎng)及總經(jīng)理亦發(fā)生較大變化。
從籌備開始擔(dān)任公司法定代表人的郭健于2015年3月出任董事長(zhǎng),2017年2月則由湯亮擔(dān)任董事長(zhǎng)。湯亮先后擔(dān)任渤海國(guó)際信托有限公司副總裁、渤海金控投資股份有限公司董事長(zhǎng)等職。截至2017年5月31日的更新消息顯示,董事郭健現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人。
事實(shí)上,渤海人壽的公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人亦歷經(jīng)變更。
2016年12月28日,第一屆董事會(huì)審議選舉湯亮董事?lián)味麻L(zhǎng)的同時(shí),亦同意免去聞安民總經(jīng)理職務(wù),聘任趙默女士擔(dān)任總經(jīng)理,在獲得保監(jiān)會(huì)批復(fù)任職資格前,擔(dān)任公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人。在湯亮資格獲批后,渤海人壽3月28日稱,免去趙默擬任總經(jīng)理(臨時(shí)負(fù)責(zé)人)職務(wù)。
根據(jù)官網(wǎng)信息,趙默曾任長(zhǎng)江人壽籌備組副組長(zhǎng)、民安財(cái)險(xiǎn)執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理,渤海人壽合規(guī)負(fù)責(zé)人,渤海人壽財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
董事長(zhǎng)及總經(jīng)理職位變更的同時(shí),渤海人壽的董監(jiān)高也歷經(jīng)多次變更。渤海人壽官方于2017年5月31日更新董事會(huì)情況。公司董事會(huì)現(xiàn)有董事5位(其中獨(dú)立董事2位)、擬任董事3位、擬任獨(dú)立董事1位。
除了湯亮、郭健兩位董事,獨(dú)立董事陳日進(jìn)外,現(xiàn)任寧波君安物產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)柯德君于2017年3月出任公司董事、中央財(cái)大碩士生導(dǎo)師趙然于2017年5月出任公司獨(dú)董。此外,擬任董事包括現(xiàn)任渤海金控投資總裁的馬偉華、現(xiàn)任唯客(北京)科技、北京雷格科技、江蘇社邦信息科技董事總經(jīng)理的任育波、現(xiàn)擔(dān)任企業(yè)兼職法律顧問的張晉鵬,擬任獨(dú)立董事為經(jīng)濟(jì)學(xué)博士范希文。
南都記者獲悉,今年4月28日,渤海人壽股東大會(huì)通過公司董事調(diào)整議案,同意免去譚向東、崔軼雋及聞安民等董事職務(wù),推薦馬偉華、張晉鵬及任育波等擔(dān)任董事職務(wù),并報(bào)給中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)任職。
備受關(guān)注的是,增資至50億元后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。2015年12月,公司推薦譚向東、湯亮、崔軼雋及聞安民擔(dān)任公司董事,經(jīng)保監(jiān)會(huì)同意后,4人在2016年5月10日正式任職董事。
值得關(guān)注的是,譚向東先后擔(dān)任海航資本控股有限公司董事長(zhǎng)、海航集團(tuán)董事局副董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官等職務(wù)。聞安民先后擔(dān)任泰康人壽團(tuán)險(xiǎn)部總經(jīng)理、西安分公司總經(jīng)理、團(tuán)險(xiǎn)部總督導(dǎo)、新光海航人壽董事長(zhǎng)、渤海人壽總經(jīng)理。
截至一季度,渤海金控持有渤海人壽20%的股權(quán),遠(yuǎn)高于第二大股東的9.88%。
華安財(cái)險(xiǎn)董事會(huì)變更
今年,華安財(cái)險(xiǎn)董事會(huì)成員提名亦變更較大。
根據(jù)華安財(cái)險(xiǎn)5月10日的公告,公司2016年度股東大會(huì)選舉李光榮、李曉、王宏遠(yuǎn)、蘇瑞華、穆忠和、黃立君、湯亮、陳日進(jìn)、盧建之、陽(yáng)丹、徐小奔、鄧瑤、童清、金曉斌、馬通等15人擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)成員。
華安財(cái)險(xiǎn)一季度償付能力報(bào)告顯示,公司董事會(huì)共有16位董事,其中執(zhí)行董事4人,非執(zhí)行董事6人,獨(dú)立董事6人。據(jù)南都記者統(tǒng)計(jì),除了李光榮、李曉、王宏遠(yuǎn)、盧建之、童清、金曉斌等人外,其他董事均有所變更。
2017年一季度償付能力報(bào)告顯示,海航資本集團(tuán)有限公司持有華安財(cái)險(xiǎn)12.50%的股權(quán),而海航投資集團(tuán)股份有限公司則持有7.14%,華安財(cái)險(xiǎn)第一大股東特華投資持股達(dá)20%。
備受關(guān)注的是,渤海金控在公布公司2016年重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展情況時(shí)表示,公司擬通過發(fā)行股份,購(gòu)買華安財(cái)險(xiǎn)31020萬股股權(quán)(占比14 .77%)、HKA C737577445股少數(shù)股權(quán)等,該交易尚需經(jīng)保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)等主管部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn),目前公司正在積極推進(jìn)前述審批工作。