7月21日,第一環(huán)保發(fā)公告稱董事會于收到財務負責人謝芳梅、董事兼副總經(jīng)理王秋蓉遞交的辭職報告。
據(jù)了解,謝芳梅持有第一環(huán)保1.65%股份,因個人原因辭去財務負責人職位,辭職后擔任公司其他職位;王秋蓉持有第一環(huán)保7.62%股份,因個人原因辭去董事及副總經(jīng)理職務,辭職后不再擔任其他職務。
第一環(huán)保表示,根據(jù)公司有關規(guī)定,謝芳梅辭去公司財務負責人職務的申請將在公司聘任新的財務總監(jiān)后生效,因此,其辭職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營造成重大影響。
王秋蓉的辭職導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),王秋蓉任職期間主要負責公司投資管理工作,在職期間勤勉盡責,為公司的規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用,根據(jù)公司相關規(guī)定,王秋蓉辭職申請將在公司股東大會選舉出新任董事后生效,在公司新的董事就任前,王秋蓉仍會依照公司相關規(guī)定,履行董事職責。
公開資料顯示,謝芳梅,女,財務負責人。生于1981年1月,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年9月至2005年6月,就職于深圳茂盛電子有限公司,任職成本會計;2005年7月至2008年3月,就職于洪福泰電子(深圳)有限公司,任會計主管;2008年4月至2015年4月,就職于深圳市宏達富通電子有限公司,任財務部副經(jīng)理;2015年6月至2015年10月,就職于海德能有限,任財務負責人;2015年10月至今就職于第一環(huán)保,任財務負責人。
王秋蓉,女,生于1980年10月,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2002年5月至2004年10月,就職于三九宜工生化股份有限公司,任董秘助理;2005年1月至2007年4月就職于鑫麒麟投資發(fā)展有限公司,任項目經(jīng)理;2007年9月至2009年2月就職于深圳市遠望谷信息技術股份有限公司,任證券事務專員;2011年7月至2015年6月就職于深圳市金宏威技術股份有限公司,任財務結算中心部長;2015年6月至2015年10月,就職于海德能有限;2015年10月至今,就職于第一環(huán)保,任副總經(jīng)理、董事會秘書。
免責聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據(jù)此操作,風險請自擔。