6月9日消息,彩虹光(834226)實(shí)際控制人左克光及其一致行動(dòng)人盧樺2人于2017年6月6日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持70萬(wàn)股,股份減少1.35%,當(dāng)前持股比例為44.77%。
據(jù)了解,2017年6月6日彩虹光實(shí)際控制人左克光及其一致行動(dòng)人盧樺2人在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式完成70萬(wàn)股的減持。權(quán)益變動(dòng)前左克光持股46.12%,權(quán)益變動(dòng)后持股比例為44.77%。
據(jù)了解,此次轉(zhuǎn)讓系左克光通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持彩虹光流通股,不存在簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、行政劃轉(zhuǎn)或變更、法院裁定的情形。
涉及信息披露義務(wù)人:左克光,1969年9月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),高中學(xué)歷。1985年至1994年,就職于鄭州市印刷廠,任機(jī)長(zhǎng);1994年至1997年,就職于河南省交通廳印刷廠,任生產(chǎn)廠長(zhǎng);1997年2015年6月,就職河南彩虹光印刷有限公司,歷任總經(jīng)理;2015年6月17日至今,任河南彩虹光網(wǎng)絡(luò)印刷股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
盧樺,1967年12月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),中專(zhuān)學(xué)歷。1986年至1991年,就職于鄭州市印刷廠,任學(xué)徒;1991年至今,就職于河南省第一建筑有限公司,任會(huì)計(jì);2015年6月17日至今,任河南彩虹光網(wǎng)絡(luò)印刷股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。