6月21日消息,近日納地股份發(fā)公告稱董事會于2017年6月19日審議并通過選舉秦儉、劉大偉、迮曉蕓、耿保洋、朱永剛為第二屆董事會董事,任期期限為2017年6月19日-2020年6月18日。
任命秦儉為公司第二屆董事會董事長,任命劉大偉為公司副總經(jīng)理,任命耿保洋為公司副總經(jīng)理,任命吳海燕為公司董事會秘書,任期均為三年。
據(jù)挖貝網(wǎng)了解,秦儉持有納地股份56.38%股份,劉大偉、迮曉蕓、耿保洋、朱永剛、吳海燕均不持有納地股份股份,此次任命屬于換屆。
納地股份表示本次任命進(jìn)行了深入細(xì)致的工作安排,對公司日常經(jīng)營活動不會造成影響。
涉及信息披露義務(wù)人:秦儉,男,1969年04月出生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權(quán)。工商管理碩士。1989年8月-1992年7月盛澤第一中學(xué)教師;1992年-至今任吳江大地工藝金屬制品有限公司執(zhí)行董事;2006年-2014年2月12日任蘇州帝安貝金屬制品有限公司副董事長兼總經(jīng)理。2014年2月14日至2014年5月11日,任蘇州帝安貝金屬制品有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2014年5月12日至今任蘇州納地金屬制品股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。