6月30日,近日護航科技董事會收到財務(wù)負責人兼董事會秘書張曉躍遞交的辭職報告。張曉躍辭職后不再擔任公司其他職務(wù)。
據(jù)挖貝網(wǎng)了解,張曉躍不持有護航科技股份,張曉躍因個人原因辭去財務(wù)負責人兼董事會秘書職務(wù)。
護航科技表示張曉躍離任后對公司經(jīng)營管理無影響。公司將盡快聘任新的財務(wù)負責人承接工作,在此期間暫時由郭浩負責公司財務(wù)工作。由許美華負責公司信息披露負責人工作。
涉及信息披露義務(wù)人:張曉躍,財務(wù)負責人兼董事會秘書,1965年出生,中國國籍,無境外永久居住權(quán),2005年9月至2007年7月,就讀于北京經(jīng)濟管理函授學院財會專業(yè),本科學歷,國際注冊風險管理確認師,高級財務(wù)管理師(一級)。1988年1月至2000年8月,歷任北京化學纖維廠出納、會計;2001年1月至2004年4月,任中稅廣通稅務(wù)師事務(wù)所有限公司審計;2004年5月至2008年9月,任三安科技集團下屬北京德瑞堂生物健康公司財務(wù)經(jīng)理;2008年10月至2011年5月,任北京世紀建通技術(shù)開發(fā)有限公司財務(wù)經(jīng)理;2011年8月至2014年7月,任北京塞爾瑟斯儀表科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān);2014年8月至2015年5月,在中央財經(jīng)大學進修學習;2015年6月至2016年3月,任北京清大天達光電科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān),2016年5月至2016年6月,任護航有限財務(wù)總監(jiān);2016年6月至今,任本公司財務(wù)負責人、董事會秘書。