7月18日,高興新材實際控制人之一高峰于2017年7月14日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持40萬股,股份減少0.75%,權(quán)益變動后持股比例為34.91%。
據(jù)挖貝網(wǎng)了解,2017年7月14日高興新材實際控制人之一高峰在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式完成40萬股的減持,高珊、高峰、高昂為兄弟關(guān)系,且三人共同為高興新材的實際控制人,三人合并持股比例由94.63%變?yōu)?3.88%。權(quán)益變動前高峰持股35.66%,權(quán)益變動后持股比例為34.91%。
據(jù)了解,本次權(quán)益變動系高峰通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持所持有的高興新材的無限售條件流通股,不存在簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、行政劃轉(zhuǎn)或變更、法院裁定的情形。
涉及信息披露義務(wù)人:高峰,1967年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。1988年7月畢業(yè)于濟寧師范??茖W(xué)校數(shù)學(xué)系,大專學(xué)歷;1988年7月至2001年7月,就職于山東省電力建設(shè)第二工程公司,歷任教培部科員、管道公司經(jīng)營部主任、市場開發(fā)部主任工程師;2001年7月至2015年8月,就職于濟寧高興木業(yè)有限公司,擔(dān)任執(zhí)行董事、工程師;2015年8月至今,就職于山東高興新材料股份有限公司,擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理。
高珊,1970年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。1990年7月畢業(yè)于微山縣第一中學(xué),高中學(xué)歷;1990年7月至1995年3月,就職于微山縣化肥廠,工人;1995年4月至2001年6月,就職于滕州市章宏助劑廠,擔(dān)任銷售經(jīng)理;2011年7月至今,就職于濟寧高盛國際貿(mào)易有限公司,擔(dān)任執(zhí)行董事和經(jīng)理;2001年7月至2015年8月,就職于濟寧高興木業(yè)有限公司,擔(dān)任監(jiān)事;2015年8月至今,就職于山東高興新材料股份有限公司,擔(dān)任董事兼副總經(jīng)理兼董事會秘書。
高昂,1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。1988年7月畢業(yè)于微山縣第一中學(xué),高中學(xué)歷;1988年7月至1995年3月,就職于微山縣化肥廠,工人;1995年4月至2001年6月,就職于滕州市章宏助劑廠,擔(dān)任總經(jīng)理;2011年7月至今,就職于山東高翔通用航空股份有限公司(原名為山東高翔通用航空有限公司),擔(dān)任總經(jīng)理;2001年7月至2015年8月,就職于濟寧高興木業(yè)有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理;2015年8月至今,就職于山東高興新材料股份有限公司,擔(dān)任董事。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。