7月18日,振新生物實際控制人之一岳新軍在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持50萬股,股份減少2.94%,權益變動后持股比例為27.20%。
據(jù)挖貝網(wǎng)了解,2017年7月14日振新生物實際控制人之一岳新軍在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式完成50萬股的減持,岳新建、岳新軍為一致行動人,合計持股比例由74.69%變?yōu)?1.75%。權益變動前岳新軍持股30.14%,權益變動后持股比例為27.20%。
據(jù)了解,此次轉(zhuǎn)讓系岳新軍通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓其所持有的振新生物的流通股,不存在簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、行政劃轉(zhuǎn)或變更、法院裁定的情形。
涉及信息披露義務人:岳新建,董事長、董秘,1971年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2016年7月畢業(yè)于清華大學EMBA工商管理專業(yè),2010年5月至今為焦作市民主建國會會員;2014年3月至今任焦作市政協(xié)委員;2011年5月至2015年1月任振新有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理,2015年1月至今任振新生物董事長、董事會秘書。
岳新軍,中國國籍,無境外永久居留權,1973年生,1998年5月至2008年4月任河南北陽鈣粉廠總經(jīng)理;2011年5月至2015年1月任振新有限監(jiān)事。岳新軍先生于2016年6月13日辭職去公司董事、兼總經(jīng)理職務,不在公司擔任何職務。
免責聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據(jù)此操作,風險請自擔。