維納股份公司董事會于2017年07月20日收到董事會成員孟秀麗遞交的辭職報(bào)告。孟秀麗因個人原因,請求辭去所擔(dān)任的董事一職。該辭職董事持有公司股份325,000股,占公司股本的5.20%。孟秀麗辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。同日,公司監(jiān)事會收到監(jiān)事會成員楊雨奇遞交的辭職報(bào)告。該辭職監(jiān)事持有公司股份325,000股,占公司股本的5.20%。楊雨奇辭職后不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
維納股份表示,孟秀麗的辭職導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。孟秀麗女士辭去董事職務(wù)后,公司將盡快選舉新任董事。為保障董事會的正常運(yùn)行,在公司選舉出新任董事前,孟秀麗女士仍按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行其董事職責(zé)。楊雨奇的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。楊雨奇先生辭去監(jiān)事職務(wù)后,公司將盡快選舉新任監(jiān)事。為保障監(jiān)事會的正常運(yùn)行,在公司選舉出新任監(jiān)事前,楊雨奇先生仍按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。
上市公司數(shù)據(jù)庫顯示,孟秀麗女士中國國籍,1954年8月出生,無永久境外居留權(quán)。1972年8月至1991年7月,待業(yè);1991年8月至2014年9月,就職于陜西省煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)督管理局,任后勤人員;2014年10月至今,退休;2015年10月至今,任公司董事。
楊雨奇先生:中國國籍,1972年5月出生無永久境外居留權(quán),碩士學(xué)位。1991年9月至1995年7月,就讀于西北工業(yè)大學(xué)電子工程專業(yè),取得學(xué)士學(xué)位;2001年9月至2004年7月,就讀于西北工業(yè)大學(xué)通信工程專業(yè),取得碩士學(xué)位;1995年8月至今,任西北工業(yè)大學(xué)電子信息學(xué)院教師
資料顯示,維納股份主營業(yè)務(wù)是基于移動o2o應(yīng)用平臺的用戶及商戶的開發(fā)、維護(hù)及增值服務(wù)。公司于2016年8月16日在新三板掛牌上市,證券代碼為839006。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。