8月7日,新特電氣(837503)發(fā)公告稱董事會(huì)審議并通過(guò):聘任譚勇為公司銷售總監(jiān),任職期限為2017年8月4日至2020年8月4日的議案。聘任肖崴為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任職期限為2017年8月4日至2020年8月4日的議案。聘任段婷婷為董事會(huì)秘書,任職期限為2017年8月4日至2020年8月4日的議案。
據(jù)挖貝網(wǎng)了解,李小琴持有新特電氣0.02%股份,黃慶持有新特電氣0.09%股份,宗麗麗持有新特電氣3.07%股份,因換屆選舉新的高級(jí)管理人員,原銷售總監(jiān)宗麗麗不再擔(dān)任公司銷售總監(jiān),原財(cái)務(wù)總監(jiān)黃慶不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān),原董事會(huì)秘書不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。
新特電氣表示李小琴在職期間擔(dān)任公司的董事會(huì)秘書職務(wù),離任后對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。黃慶在職期間擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),離任后對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。宗麗麗在職期間擔(dān)任公司的銷售總監(jiān)職務(wù),離任后對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示,宗麗麗,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居住權(quán),女,出生于1981年9月,本科學(xué)歷。2003年7月至2005年6月任公司行政助理,2005年7月至2007年6月任公司銷售一科科長(zhǎng),2007年7月至2007年12月任公司銷售部經(jīng)理。2008年1月至2012年12月任公司營(yíng)銷中心總監(jiān),2010年5月8日公司創(chuàng)立大會(huì)選舉為董事,2014年5月30日公司2013年度股東大會(huì)選舉為第二屆董事會(huì)董事,任期自2014年5月至今。2014年5月30日公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任為銷售負(fù)責(zé)人。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。