斯派力近日公告稱,公司董事會(huì)收到董事黃獻(xiàn)成遞交的辭職報(bào)告。黃獻(xiàn)成辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。同日,董事會(huì)收到獨(dú)立董事張奇遞交的辭職報(bào)告。張奇辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。黃獻(xiàn)成、張奇因個(gè)人原因分別辭去公司董事和獨(dú)立董事職務(wù)。
斯派力表示,江天才的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)。根據(jù)公司的《公司章程》規(guī)定,江天才仍將按照有關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。
上市公司數(shù)據(jù)庫顯示,黃獻(xiàn)成,男,1963年生,中國(臺(tái)灣)籍,持中國(臺(tái)灣)永久居留權(quán)。機(jī)械制造專業(yè),大專學(xué)歷。2000年4月至今就職于臺(tái)灣元閏有限公司,任總經(jīng)理職務(wù);2010年1月至今就職于佛山市南海元祥汽車空調(diào)配件有限公司,任名義董事長職務(wù);2016年12月30日至2016年12月31日在佛山市斯派力管業(yè)科技股份有限公司任職董事。
張奇,男,1961年生,中國籍,無境外永久居留權(quán)。大專學(xué)歷,高級工程師。1983年12月至1988年3月就職于遼寧省鞍山市整流器廠,任設(shè)計(jì)室主任職務(wù);1988年3月至2003年3月就職于深圳市尤尼菲斯有限公司,任總經(jīng)理職務(wù);2003年3月至今就職于深圳市中冶菲斯電氣設(shè)備有限公司,任董事長職務(wù);2016年12月30日至2016年12月31日在佛山市斯派力管業(yè)科技股份有限公司任職獨(dú)立董事。