方星海,男,1964年生,漢族,中共黨員。1993年7月參加工作,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院學(xué)士,斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)系博士,中歐國(guó)際工商學(xué)院兼職教授,清華大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心高級(jí)研究員。
現(xiàn)任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)副主席、黨委委員。
人物履歷
教育背景
1981年——1986年,在清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院就讀,獲信息系統(tǒng)管理理學(xué)士學(xué)位;
1986年——1990年,獲美方學(xué)校全額獎(jiǎng)學(xué)金資助,由教育部公派赴美留學(xué),在美國(guó)斯坦福大學(xué)就讀,獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位;
1990年——1993年,在美國(guó)斯坦福大學(xué)就讀,獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。
工作經(jīng)歷
1993年07月,經(jīng)杰出青年專業(yè)人員項(xiàng)目推薦赴世界銀行就職;
1993年07月——1998年08月,擔(dān)任世界銀行華盛頓總部經(jīng)濟(jì)學(xué)家、投資官員;
1998年08月——2000年08月,中國(guó)建設(shè)銀行集團(tuán)協(xié)調(diào)委員會(huì)辦公室主管;
2000年09月——2001年06月,中國(guó)銀河證券公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)秘書長(zhǎng);
2001年07月——2005年12月,上海證券交易所總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委委員;
2005年12月——2007年10月,,上海市金融工委委員、市政府金融服務(wù)辦公室副主任(正局級(jí));
2007年10月——2013年09月,上海市金融工委副書記、上海市金融服務(wù)辦公室主任;
2013年09月——2014年06月,中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)濟(jì)一組巡視員。
2014年06月——2015年10月,中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)濟(jì)四局局長(zhǎng)。
2015年10月——,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)副主席、黨委委員。
世界銀行及國(guó)際貨幣基金組織中國(guó)官員協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng),中國(guó)留美經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
任免信息
2015年10月,國(guó)務(wù)院決定,任命方星海為中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)副主席。中央組織部同意,方星海同志任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黨委委員。
工作分工
主要分管國(guó)際部和會(huì)計(jì)部。
人物榮譽(yù)
2005年被瑞士世界經(jīng)濟(jì)論壇選為“全球青年領(lǐng)袖”(Young Global Leader)。
學(xué)術(shù)成果
出版學(xué)術(shù)專著多本,并經(jīng)常在《華爾街日?qǐng)?bào)》、英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》、《財(cái)經(jīng)》、《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》等國(guó)際國(guó)內(nèi)主要財(cái)經(jīng)媒體上發(fā)表評(píng)論文章。
免責(zé)聲明:凡本站未注明來(lái)源為"財(cái)經(jīng)365"的所有作品,均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,轉(zhuǎn)載、編譯 或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操 作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。