6月21日消息,近日華辰泰爾發(fā)公告稱董事會于2017年6月20日審議并通過任命苗愛青、李幸福、魯稆勻3人為公司副總經(jīng)理,任命徐朝霞為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。4人任職期限自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日為止。
據(jù)了解,苗愛青、李幸福、魯稆勻3人分別持有華辰泰爾1.42%股份、0.12%股份、0.06%股份;徐朝霞持有華辰泰爾0.13%股份。因公司發(fā)展及經(jīng)營管理需要,任命苗愛青、李幸福、魯稆勻3人為公司副總經(jīng)理,任命徐朝霞為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
華辰泰爾表示,本次任免未對公司董事會、監(jiān)事會成員人數(shù)產(chǎn)生影響。新聘任的副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)有豐富的工作經(jīng)驗(yàn),有利于加強(qiáng)公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展,將對公司經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。
據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示,苗愛青,1962年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷。1978年12月至1981年8月,任山東省無線電廠職員;1981年9月至1983年9月,在山東廣播電視大學(xué)學(xué)習(xí);1983年10月至1993年10月,任山東省無線電廠技術(shù)員;1993年11月至1998年5月,任山東通信電子產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司副處長;1998年6月至2002年3月,任濟(jì)南華辰信息產(chǎn)業(yè)有限公司監(jiān)事;2002年3月至2011年5月,任有限公司監(jiān)事、總經(jīng)理助理;2011年5月至2015年6月,任股份公司董事會秘書、總經(jīng)理助理;2015年6月至今,任股份公司董事、董事會秘書、總經(jīng)理助理。
李幸福,1979年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。2003年2月至2011年5月,任有限公司研發(fā)中心經(jīng)理;2011年5月至2015年6月,任股份公司監(jiān)事、研發(fā)中心經(jīng)理;2015年6月至今,任股份公司董事、研發(fā)中心經(jīng)理。
魯稆勻,1981年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。2005年7月至2011年5月,任有限公司市場銷售部區(qū)域經(jīng)理;2011年5月至2015年6月,歷任股份公司營銷中心區(qū)域經(jīng)理、營銷中心負(fù)責(zé)人;2015年6月至2017年4月,任股份公司董事、營銷中心負(fù)責(zé)人;2017年4月至今,任股份公司營銷中心負(fù)責(zé)人。
徐朝霞,1972年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。1995年8月至2000年1月,任三聯(lián)集團(tuán)濟(jì)南家電公司會計(jì);2000年1月至2002年4月,任三聯(lián)集團(tuán)濟(jì)南家電公司主管會計(jì);2002年5月至2011年5月,任有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理;2011年5月至今,任股份公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。